KRS 0000219517
NIP7772782644
REGON63459668300000
Nazwa"MILAGRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMILAGRO
Data rejestracji 14 paź 2004 (20 lat temu) 14 paź 2004
Data usunięcia 30 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3 MAJA, 14, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5221 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #4520 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIAB TEXEL HOLDING B.V.
Wspólnik
2004-10-14
2020-09-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ZONEN DE MEESTER BEHEER B.V.
Wspólnik
2004-10-14
2006-02-14
50 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
ANNE PIETER FRINGS
Likwidator
2018-01-22
2020-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMODZIELNA
JOHANNES LEONARD GONNY DE MEESTER
PREZES ZARZĄDU
2004-10-14
2018-01-22
1959-09-03
SŁAWOMIR WĄSOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-14
2011-01-19
2004-10-14
2018-01-22
"MILAGRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie