KRS 0000528914
NIP7773242950
REGON36008776900000
NazwaJARLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaJARLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 28 paź 2014 (10 lat temu) 28 paź 2014
Data usunięcia 17 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 4, JARYSZKI, 62-023, GĄDKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7773242950
data rejestracji 30 paź 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #45 BUDOWNICTWOBEATA MARIA WĄSOWICZ
reprezentant
JOHANNES LEONARD GONNY DE MEESTER
Beneficjent
1959-09-03
J.L.G. DE MEESTER INTERNATIONAL B.V.
Wspólnik
2014-10-28
2015-12-17
Wspólnik
2015-03-31
2015-12-17
63091156700000
JOHANNES LEONARD GONNY DE MEESTER
Beneficjent
POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DE MEESTER HOLDING N.V., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE J.L.G. DE MEESTER BEHEER B.V., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE J.L.G. DE MEESTER INTERNATIONAL B.V., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FARMA JARYSZKI SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JAR-INVEST SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ JARLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DO REPREZENTOWANIA KTÓREJ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI BEATA MARIA WĄSOWICZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2014-10-28
2015-12-17
14692376300000
2014-10-28
2015-03-31
FLORYDA 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie