KRS 0000586989
NIP7773242950
REGON36008776900000
NazwaJAR-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ JARLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA)
Krótka nazwaJAR-INVEST (DAWNIEJ JARLOG SPÓŁKA KOMANDYTOWA)
Data rejestracji 20 lis 2015 (9 lat temu) 20 lis 2015
Data usunięcia 18 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 4, JARYSZKI, 62-023, GĄDKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7773242950
data rejestracji 30 paź 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYJOHANNES LEONARD GONNY DE MEESTER
Beneficjent
1959-09-03
BEATA MARIA WĄSOWICZ
reprezentant
Wspólnik
2015-11-20
2022-11-18
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ
63091156700000
JOHANNES LEONARD GONNY DE MEESTER
Beneficjent
POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DE MEESTER HOLDING N.V., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE J.L.G. DE MEESTER BEHEER B.V., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE J.L.G. DE MEESTER INTERNATIONAL B.V., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FARMA JARYSZKI SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JAR-INVEST SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
BEATA WĄSOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-11-20
2022-11-18
2015-11-20
2022-11-18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-11-20
2022-11-18
JAR-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ JARLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA)
2015-11-20
2022-11-18
4, JARYSZKI, 62-023, GĄDKI, POLSKA
2015-11-20
2022-11-18
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2015-11-20
2022-11-18
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-11-20
2022-11-18
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2015-11-20
2022-11-18
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2015-11-20
2022-11-18
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie