KRS 0000406487
NIP1132319472
REGON87018778900000
NazwaEXTOR SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaEXTOR
Data rejestracji 27 gru 2011 (13 lat temu) 27 gru 2011
Data usunięcia 22 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 96, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 901000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 901000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji901000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHTATIANA MARIA HOŁUB GRABARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-27
2015-11-12
PATRYCJA ANNA STRZELECKA
Członek Organu Nadzoru
2011-12-27
2016-06-13
CHRISTIAN PATRIN
Członek Organu Nadzoru
2011-12-27
2016-06-13
JOLANTA MARIA GLINIECKA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-20
2016-06-13
ŁUKASZ BOBEŁ
Członek Organu Nadzoru
2014-03-20
2016-06-13
JURAJ GERŽENI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-13
2017-06-22
DANIEL YORDANOV PROYCHEV
Członek Organu Nadzoru
2016-06-13
2017-06-22
MIKOŁAJ WOJCIECH PLUCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-13
2017-06-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
RAFAŁ STANISŁAW STRZELECKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-27
2016-06-13
PATRYCJA ANNA STRZELECKA
PREZES ZARZĄDU
2016-06-13
2017-06-22
2011-12-27
2012-04-24
"EXTOR" SPÓŁKA AKCYJNA
2011-12-27
2014-11-26
WYRZYSKA, 9A, WARSZAWA, 02-455, WARSZAWA, POLSKA
Stworzenie aplikacji B2B do automatycznego obiegu dokumentów oraz obiegu dokumentów księgowych wraz z automatycznym generowaniem danych do importu do systemu księgowego.
800 000,00 zł
476 000,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie