KRS 0000374075
NIP6793053973
REGON12141658600000
NazwaTHE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTHE 1
Data rejestracji 22 gru 2010 (14 lat temu) 22 gru 2010
Data usunięcia 28 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAROLA HIELLEGO, 2, ŻYRARDÓW, 96-300, ŻYRARDÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6793053973
data rejestracji 24 kwi 2020
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWDANIEL JAROSZ
Beneficjent
KLAUDIA ALEKSANDRA PIENIĄŻEK
Beneficjent
KAMIL OBŁĘKOWSKI
Beneficjent
KAMIL OBŁĘKOWSKI
reprezentant
Wspólnik
2010-12-22
2011-04-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
12114949300000
SIMPLE LIFE HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2011-04-19
2016-08-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
HAPPY END HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2011-04-19
2020-03-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KLAUDIA ALEKSANDRA PIENIĄŻEK
Wspólnik
2020-03-23
2023-02-28
33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000,00 ZŁOTYCH
KAMIL OBŁĘKOWSKI
Wspólnik
2020-03-23
2023-02-28
34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00 ZŁOTYCH
DANIEL JAROSZ
Wspólnik
2020-03-23
2023-02-28
33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000,00 ZŁOTYCH
KAMIL OBŁĘKOWSKI
Likwidator
2022-05-24
2023-02-28
KLAUDIA ALEKSANDRA PIENIĄŻEK
Likwidator
2022-05-24
2023-02-28
JÓZEF JERZY SLADEK
Prokurent
2011-04-19
2020-03-23
PROKURA SAMOISTNA
DANIEL JAROSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KLAUDIA ALEKSANDRA PIENIĄŻEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAMIL OBŁĘKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 10.000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ) ZŁOTYCH KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 10.000,00 ZŁOTYCH ( SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST JEDNOMYŚLNOŚĆ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ADAM ANDRZEJ KOŚCIÓŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-22
2011-09-20
ROBERT ZYGMUNT PYDZIK
PREZES
2011-09-20
2016-08-10
ANNA KATARZYNA PIENIĄŻEK
PREZES ZARZĄDU
2016-08-10
2020-03-23
KAMIL OBŁĘKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-03-23
2022-05-24
KLAUDIA ALEKSANDRA PIENIĄŻEK
WICEPRREZES ZARZĄDU
2020-03-23
2022-05-24
DANIEL JAROSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-03-23
2022-05-24
2010-12-22
2020-03-23
HOTEL MAZOWIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-03-23
2022-05-24
THE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-22
2011-04-19
DEKERTA, 24, KRAKÓW, 30-703, KRAKÓW, POLSKA
2011-04-19
2020-03-23
SŁONECZNA, 153, LESZNOWOLA, 05-506, LESZNOWOLA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie