KRS 0000363840
NIP5632400802
REGON06066433100000
NazwaBIOMASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIOMASS
Data rejestracji 26 sie 2010 (14 lat temu) 26 sie 2010
Data usunięcia 13 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POŁANIECKA, 19, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3800000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5632400802
data rejestracji 26 sie 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #0111 PRODUKCJA ROLNO - SPOZYWCZA #0113 UPRAWA OWOCÓW, ORZECHÓW ORAZ UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW I PRZYPRAW #0119 POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0126 UPRAWA DRZEW OLEISTYCH #0128 UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #0129 UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #0130 UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0161 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄGRZEGORZ JÓZEF ĆWIK
Beneficjent
TERESA IWONA KOŚCIUK
Beneficjent
SZYMON MICHAŁ KOŚCIUK
reprezentant
Wspólnik
2010-08-26
2022-01-13
3.798 (TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.798.000 (TRZY MILIONY SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
11026719800000
SZYMON MICHAŁ KOŚCIUK
Likwidator
2020-09-04
2022-01-13
KRZYSZTOF IRENEUSZ KOŚCIUK
Członek Organu Nadzoru
2010-08-26
2022-01-13
GRZEGORZ JÓZEF ĆWIK
Członek Organu Nadzoru
2010-08-26
2022-01-13
WALDEMAR PIOTR GĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-26
2013-07-05
TERESA IWONA KOŚCIUK
Członek Organu Nadzoru
2013-07-05
2022-01-13
ŁUKASZ PRZEMYSŁAW KOŚCIUK
Członek Organu Nadzoru
2013-07-05
2022-01-13
DARIUSZ JASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-26
2013-07-05
GRZEGORZ JÓZEF ĆWIK
Beneficjent
PAN GRZEGORZ JÓZEF ĆWIK POSIADA 50% UDZIAŁÓW W GRAF SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 98% UDZIAŁÓW W BIOMASS SP. Z O.O.
TERESA IWONA KOŚCIUK
Beneficjent
PANI TERESA IWONA KOŚCIUK POSIADA 50% UDZIAŁÓW W GRAF SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA 98% W BIOMASS SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE, W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 100.000(STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH, A POWYŻSZEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE UMOCOWANIA SAMODZIELNIE.
ADAM STANISŁAW OLIFIROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-08-26
2020-09-04
SZYMON MICHAŁ KOŚCIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-08-26
2020-09-04
2010-08-26
2020-09-04
BIOMASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie