KRS 0000536399
NIP5632422577
REGON06147221400000
Nazwa"GRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"GRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 23 gru 2014 (10 lat temu) 23 gru 2014
Data usunięcia 30 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. POŁANIECKA, 19, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5632422577
data rejestracji 19 paź 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#310 PRODUKCJA MEBLI #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIGRZEGORZ JÓZEF ĆWIK
Beneficjent
KRZYSZTOF IRENEUSZ KOŚCIUK
Beneficjent
ŁUKASZ PRZEMYSŁAW KOŚCIUK
reprezentant
SZYMON PRZEMYSŁAW KOŚCIUK
reprezentant
KRZYSZTOF IRENEUSZ KOŚCIUK
reprezentant
KRZYSZTOF IRENEUSZ KOŚCIUK
Wspólnik
2014-12-23
2022-06-30
GRZEGORZ JÓZEF ĆWIK
Wspólnik
2014-12-23
2022-06-30
GRZEGORZ JÓZEF ĆWIK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KRZYSZTOF IRENEUSZ KOŚCIUK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIE WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISYWAĆ DOKUMENTY I ZAWIERAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI.
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-23
2022-06-30
11026719800000
2014-12-23
2022-06-30
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-12-23
2022-06-30
"GRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-12-23
2022-06-30
UL. POŁANIECKA, 19, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
2014-12-23
2022-06-30
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2014-12-23
2022-06-30
310 - PRODUKCJA MEBLI
2014-12-23
2022-06-30
3600Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
2014-12-23
2022-06-30
3700Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
2014-12-23
2022-06-30
3900Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
2014-12-23
2022-06-30
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2014-12-23
2022-06-30
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2014-12-23
2022-06-30
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2014-12-23
2022-06-30
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2014-12-23
2022-06-30
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie