KRS 0000421188
NIP7123271881
REGON06141500900000
NazwaPARTNERSTWO WSCHODNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPARTNERSTWO WSCHODNIE
Data rejestracji 17 maj 2012 (12 lat temu) 17 maj 2012
Data usunięcia 01 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16, WARSZAWA, 02-013, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #310 PRODUKCJA MEBLI #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓWMARTYNA MIROSŁAWA KASELA
Wspólnik
2012-05-17
2013-04-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁ
BARBARA TERESA JASIŃSKA
Wspólnik
2012-05-17
2013-04-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁ
DARIUSZ JASIŃSKI
Wspólnik
2013-04-18
2016-09-05
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4800,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH 00/100 GR.)
PIOTR ROBERT CHROMIK
Wspólnik
2016-09-05
2022-08-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
MARCELI JASIŃSKI
Prokurent
2016-09-05
2017-11-03
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ ANDRZEJ KASELA
PREZES ZARZĄDU
2012-05-17
2013-04-18
MARCELI JASIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-05-17
2014-11-20
DARIUSZ JASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-04-18
2016-09-05
LIUBOV ZENCHENKO
PREZES ZARZĄDU
2016-09-05
2022-08-01
2012-05-17
2014-09-26
CISOWA, 9, LUBLIN, 20-703, LUBLIN, POLSKA
2014-09-26
2017-11-03
RAMPA BRZESKA, 5, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie