KRS 0000352775
NIP5833096920
REGON22086994000000
NazwaPESCADERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPESCADERO
Data rejestracji 30 mar 2010 (14 lat temu) 30 mar 2010
Data usunięcia 04 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JERZEGO WASZYNGTONA, 34/36, GDYNIA, 81-342, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 446000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@PESCADERO.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 5833096920
data rejestracji 30 sty 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#032 CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH #102 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #103 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1085 WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAANDRZEJ IRENEUSZ POSZEWIECKI
Wspólnik
2010-03-30
2012-02-21
50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ARTUR PYTLASIŃSKI
Wspólnik
2010-03-30
2012-02-21
50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ZYGMUNT STANISŁAW PIÓRO
Wspólnik
2012-02-21
2012-06-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
TOMASZ ANDRZEJ KONEWKA
Wspólnik
2012-06-27
2019-12-04
669 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.900,00 ZŁ
JACEK LESZEK WILANDT
Wspólnik
2012-06-27
2019-12-04
669 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.900,00 ZŁ
Wspólnik
2015-04-22
2019-12-04
3122 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 312.200,00 ZŁ
19294510200000
ZYGMUNT FARUGA
Powiernik
2017-01-09
2019-12-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
ANDRZEJ IRENEUSZ POSZEWIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-30
2012-02-21
ARTUR PYTLASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-30
2012-02-21
WOJCIECH JAKUB SZABUNIO
PREZES ZARZĄDU
2012-02-21
2012-09-27
TOMASZ ANDRZEJ KONEWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-22
2015-07-02
JACEK LESZEK WILANDT
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-27
2015-01-29
TOMASZ ANDRZEJ KONEWKA
PREZES ZARZĄDU
2012-09-27
2015-01-29
WOJCIECH JAKUB SZABUNIO
PREZES ZARZĄDU
2015-01-29
2015-04-22
JACEK LESZEK WILANDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-22
2015-07-02
DARIUSZ WOJCIECH RATAJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-22
2019-12-04
2010-03-30
2012-02-21
EDU EVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-30
2012-02-21
HEWELIUSZA, 11, GDAŃSK, 80-890, GDAŃSK, POLSKA
2012-02-21
2012-12-13
HUTNICZA, 4, GDYNIA, 81-963, GDYNIA, POLSKA
2012-12-13
2015-11-20
HRYNIEWICKIEGO, 10, GDYNIA, 81-340, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie