KRS 0000444112
NIP5222825850
REGON14069584100000
NazwaT-MATIC SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaT-MATIC SYSTEMS
Data rejestracji 08 sty 2013 (12 lat temu) 08 sty 2013
Data usunięcia 17 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KOLEJOWA, 5/7, WARSZAWA, 01-217, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 954350,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 954350,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji954350
Dane kontaktowe
Email BIURO@T-MATIC.COM
Dane podatkowe
NIP 5222825850
data rejestracji 07 paź 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIBEATA IZABELLA GIELECIŃSKA
Prokurent
2014-07-07
2015-11-23
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
BARTŁOMIEJ CHMIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-01-08
2013-06-19
MICHAŁ CZEREDYS
Członek Organu Nadzoru
2013-01-08
2020-02-17
MAREK CZEREDYS
Członek Organu Nadzoru
2013-01-08
2020-02-17
RYSZARD BARSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-06-19
2020-02-17
TOMASZ ANDRZEJ KONEWKA
Członek Organu Nadzoru
2015-11-23
2017-11-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST A) PREZES ZARZĄDU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
PIOTR WIKTOR PASTUSZKA
PREZES ZARZĄDU
2013-01-08
2015-11-23
MACIEJ KOMOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-08
2013-04-26
JACEK KAŹMIERCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-08
2013-04-26
SEBASTIAN MATEUSZ KRĘĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-26
2015-11-23
PIOTR GOLIK
PREZES ZARZĄDU
2015-11-23
2020-02-17
2013-01-08
2013-11-13
MIŁA, 2, WARSZAWA, 00-180, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie