KRS 0000055695
NIP5830006253
REGON00141767600000
NazwaBIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNYCH "ELPROTOR" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNYCH "ELPROTOR" -
Data rejestracji 14 lis 2001 (23 lata temu) 14 lis 2001
Data usunięcia 15 mar 2023 15 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚNIEŻNA, 1X, GDAŃSK, 80-554, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ELPROTOR@WP.PL
Dane podatkowe
NIP 5830006253
data rejestracji 31 gru 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIANNA RADKA
Beneficjent
ANNA RADKA
reprezentant
ANNA POĆWIARDOWSKA
Prokurent
2001-11-14
2018-01-15
SAMOISTNA
ANNA KRÓL
Prokurent
2015-01-23
2023-03-15
PROKURA SAMOISTNA
CZESŁAW KRĘCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-14
2002-06-28
JERZY WOJCIECH KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2001-11-14
2013-04-12
ZDZISŁAW KAZIMIERZ PAWELCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-14
2015-01-23
ZENON MARCIN FILIPIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2015-01-23
WIESŁAW JAN JĘDRYSZEK
Członek Organu Nadzoru
2013-04-12
2015-01-23
ZDZISŁAW KAZIMIERZ PAWELCZYK
Wspólnik
2001-11-14
2013-08-29
26 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 13.000,00 ZŁ
WIESŁAW JAN JĘDRYSZEK
Wspólnik
2001-11-14
2013-08-29
34 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 17.000,00 ZŁ
JERZY WOJCIECH KRÓL
Wspólnik
2001-11-14
2018-09-28
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500 PLN
ANNA KRÓL
Wspólnik
2015-01-23
2023-03-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH, W TYM 11 UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MICHAŁEM KRÓL, EWĄ KRÓL I KATARZYNĄ KRÓL
MICHAŁ KRÓL
Wspólnik
2018-09-28
2023-03-15
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁOTYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z ANNĄ KRÓL, EWĄ KRÓL I KATARZYNĄ KRÓL
KATARZYNA KRÓL
Wspólnik
2018-09-28
2023-03-15
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁOTYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z ANNĄ KRÓL, EWĄ KRÓL I MICHAŁEM KRÓL
EWA KRYSTYNA KRÓL
Wspólnik
2018-09-28
2023-03-15
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁOTYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z ANNĄ KRÓL, MICHAŁEM KRÓL I KATARZYNĄ KRÓL
ZYGMUNT FARUGA
Kurator
2019-08-05
2023-03-15
ANNA RADKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji-JEDNOOSOBOWY ZARZĄD SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
JERZY WOJCIECH KRÓL
PREZES ZARZĄDU
2013-04-12
2018-09-28
WIESŁAW JAN JĘDRYSZEK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-14
2013-04-12
2001-11-14
2015-01-23
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNYCH "ELPROTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie