KRS 0000332877
NIP6252398614
REGON24120133500000
NazwaKETTNER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKETTNER GROUP
Data rejestracji 08 lip 2009 (15 lat temu) 08 lip 2009
Data usunięcia 19 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICKA, 265 A, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATERESA MOKRYSZ
Prokurent
2015-02-19
2018-02-19
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ BOGDAN STOLARSKI
Wspólnik
2009-07-08
2011-04-15
50 (PIĘĆDZIESIĄT) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
SEBASTIAN KRZYSZTOF CHACHOŁEK
Wspólnik
2009-07-08
2011-04-15
50 (PIĘĆDZIESIĄT) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2011-04-15
2012-06-21
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
07225003400000
TERESA MOKRYSZ
Wspólnik
2012-06-21
2018-02-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
KAZIMIERZ MOKRYSZ
Wspólnik
2012-06-21
2018-02-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW SZPIK
Wspólnik
2009-07-08
2011-04-15
50 (PIĘĆDZIESIĄT) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ZUZANNA KAROLINA KAWA
Wspólnik
2009-07-08
2011-04-15
50 (PIĘĆDZIESIĄT) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
BOGUSŁAW MARIUSZ KOTULA
Likwidator
2017-07-21
2018-02-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZY WIELOOSOBOWY.
PRZEMYSŁAW SZPIK
PREZES ZARZĄDU
2009-07-08
2011-04-15
MAREK TARNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-04-15
2015-02-19
SYLWIA KATARZYNA MOKRYSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-15
2015-02-19
BOGUSŁAW MARIUSZ KOTULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-20
2015-02-19
BOGUSŁAW MARIUSZ KOTULA
PREZES ZARZĄDU
2015-02-19
2017-07-21
2009-07-08
2011-04-15
GRUPA PRAWNA TALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-04-15
2012-06-21
MOKATE NEW FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-06-21
2015-02-19
MOKATE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-19
2017-07-21
KETTNER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-07-08
2011-04-15
WOJKOWICKA, 13, CZELADŹ, 41-250, CZELADŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie