KRS 0000324029
NIP8291707782
REGON10058052000000
NazwaMIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "RELAKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "RELAKS"
Data rejestracji 09 mar 2009 (16 lat temu) 09 mar 2009
Data usunięcia 24 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOBUSIEWICZA, 2/36, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 13858000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGOMIASTO ZDUŃSKA WOLA
Wspólnik
2009-03-09
2017-10-24
27.716 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.858.000,00 ZŁOTYCH
730934424
JAROSŁAW SYLWESTER MARCZAK
Likwidator
2016-12-08
2017-02-08
ANDRZEJ MĘKARSKI
Likwidator
2017-02-08
2017-10-24
GRZEGORZ JÓZEF SZMYT
Likwidator
2016-08-03
2016-12-08
JACEK GOTKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-03-09
2010-10-29
MICHAŁ RYSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-03-09
2010-10-29
GRZEGORZ PAWEŁ STASIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-03-09
2009-09-28
PIOTR CYBULA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-17
2013-12-17
MARCIN GRZEGORZ KOS
Członek Organu Nadzoru
2013-12-17
2015-02-24
PAWEŁ KAMIL BUC
Członek Organu Nadzoru
2013-12-17
2015-10-01
GRZEGORZ KURAŚ
Członek Organu Nadzoru
2015-02-24
2016-03-07
JOLANTA ZOFIA PUSTELNIK
Członek Organu Nadzoru
2015-02-24
2017-10-24
BOŻENA TERESA ZUBIEL
Członek Organu Nadzoru
2016-03-07
2017-10-24
BOGDAN JACENTY KACZMARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-12-17
2015-02-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
ANDRZEJ DUTKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-10-29
2013-12-17
ZBIGNIEW PIERZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-13
2014-05-27
MIROSŁAW SŁAWOMIR NOWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-17
2015-02-24
ANNA ELŻBIETA DYRGOŃ BIAŁOWĄS
PREZES ZARZĄDU
2015-02-24
2016-03-07
GRZEGORZ JÓZEF SZMYT
PREZES ZARZĄDU
2016-03-07
2016-08-03
WIESŁAW LORENC
PREZES
2009-03-09
2010-10-29
2009-03-09
2016-08-03
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "RELAKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie