KRS 0000307786
NIP5272575036
REGON14143483500000
NazwaQAIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaQAIR POLSKA
Data rejestracji 12 cze 2008 (16 lat temu) 12 cze 2008
Data usunięcia 22 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WAGONOWA, 2C, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1446500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272575036
data rejestracji 05 cze 2008
status Czynny
07102052260000630207130760
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
12105000861000002441888852
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
29105000861000009080513741
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
39105014451000009071528583
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
41105000861000009081163231
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
46102052260000630207130737
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
59102052260000610207165618
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
62105000861000009081163629
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
64105014451000009071532692
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
94102052260000670207183900
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4111Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPIOTR KRZYSZTOF ŻABIŃSKI
Prokurent
2010-08-18
2011-09-28
PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
JAN PAWEŁ RENTOWSKI
Prokurent
2011-09-28
2014-11-27
PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
MACIEJ MAREK NOWAK
Prokurent
2010-08-18
2015-01-21
PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
PIOTR PAWEŁ SZULC
Prokurent
2010-08-18
2011-10-07
PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
AGNIESZKA WITANA BAŁUT
Prokurent
2013-01-22
2015-01-21
ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
GRZEGORZ ANDRZEJ KALINOWSKI
Prokurent
2021-11-22
2022-02-22
PROKURA ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
JEAN-MARC EDMOND MARIE BOUCHET
Beneficjent
1960-05-28
KRZYSZTOF WOJTYSIAK
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2008-06-12
2009-02-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01571658600000
JUWI AG
Wspólnik
2009-02-24
2015-10-06
2.876 (DWA TYSIĄCE OSIEMSET SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.438.000 ZŁ (JEDEN MILION CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
QUADRAN SAS
Wspólnik
2015-10-06
2017-12-13
2.893 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.446.500,- ZŁOTYCH
QAIR INTERNATIONAL SAS
Wspólnik
2017-12-13
2022-02-22
2.893 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.446.500,00 ZŁ.
KRZYSZTOF WOJTYSIAK
Likwidator
2015-01-21
2015-10-06
JEAN-MARC EDMOND MARIE BOUCHET
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI LUCIA HOLDING 2 Z SIEDZIBĄ W REPUBLICE FRANCUSKIEJ – KTÓREGO PODMIOTEM ZALEŻNYM JEST SPÓŁKA DOKONUJĄCA ZGŁOSZENIA. POSIADANE UPRAWNIENIA UMOŻLIWIAJĄ WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ DOKONUJĄCĄ ZGŁOSZENIA.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH PODMIOTEM JEST ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
KENNETH ANTHONY MORGAN
PREZES ZARZĄDU
2008-06-12
2009-02-24
1964-04-25
ANDREW JOZEF GLOMB
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-24
2009-06-24
1957-02-15
MICHAEL BÖHM
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-24
2010-10-07
MICHAEL BÖHM
PREZES ZARZĄDU
2010-10-07
2012-08-03
MARIE - LUISE PÖRTNER
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-30
2012-08-03
MARIE - LUISE PÖRTNER
PREZES ZARZĄDU
2012-08-03
2014-03-31
KRZYSZTOF WOJTYSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-23
2014-03-31
KRZYSZTOF WOJTYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2014-03-31
2015-01-21
DIRK ROLAND RETZLAFF
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-31
2015-01-21
KRZYSZTOF WOJTYSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-06
2022-02-22
2008-06-12
2009-09-14
SCHAULA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-09-14
2015-01-21
JUWI ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-01-21
2015-10-06
JUWI ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2015-10-06
2020-04-30
QUADRAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-06-12
2009-09-14
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2009-09-14
2011-09-28
BODZISZKOWA, 4/1, KRAKÓW, 30-223, KRAKÓW, POLSKA
2011-09-28
2015-01-29
OPOLSKA, 100, KRAKÓW, 31-323, KRAKÓW, POLSKA
2015-01-29
2015-10-06
RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2015-10-06
2018-08-29
UL. KRÓLEWSKA, 16, WARSZAWA, 00-103, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie