KRS 0000270453
NIP8992596128
REGON02043972000000
Nazwa"GLIMAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGLIMAG
Data rejestracji 22 gru 2006 (18 lat temu) 22 gru 2006
Data usunięcia 18 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TOSZECKA, 102, GLIWICE, 44-117, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 32360000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (38)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH #2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJACEK JERZY OKRUTNY
Członek Organu Nadzoru
2008-09-18
2013-11-18
EWA BYRCZEK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-18
2013-11-18
KRZYSZTOF DAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-18
2013-11-18
"SEQUER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2006-12-22
2007-10-18
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
"HEXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2006-12-22
2007-10-18
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2007-10-18
2013-11-18
647.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.360.000 ZŁ. (TRZYDZIEŚCI DWA MILIONY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
00012512100000
GRZEGORZ EDWARD WILKOWSKI
Prokurent
2007-12-21
2013-11-18
ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JANUSZ STANISŁAW ZALIWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-10-18
2013-11-18
TOMASZ STEFAN KAPŁANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-14
2013-11-18
KAROL DARIUSZ KUCH
PREZES ZARZĄDU
2006-12-22
2007-10-18
BEATA BOŻENA KOWALEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-14
2013-11-18
2006-12-22
2007-10-18
"SEMIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-22
2007-11-14
ANTONIO VIVALDIEGO, 16, WROCŁAW, 52-129, WROCŁAW, POLSKA
2007-11-14
2009-07-14
KAROLINKI, 58, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Zakup nowoczesnej tokarki CNC i wprowadzenie nowych zestawów kołowych szansą na wzrost innowacyjności firmy GLIMAG Sp. z o.o.
787 200,00 zł
272 000,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiWzrost konkurencyjności GLIMAG Sp. z o.o. dzięki ulepszeniu dotychczasowych produktów i wprowadzeniu obróbki detali na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
510 997,00 zł
148 719,40 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie