KRS 0000268918
NIP5272525713
REGON14076253700000
NazwaFOSTER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFOSTER INVESTMENTS
Data rejestracji 04 gru 2006 (18 lat temu) 04 gru 2006
Data usunięcia 21 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NOWOGRODZKA, 50, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3226500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272525713
data rejestracji 05 gru 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2006-12-04
2007-09-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01571658600000
Wspólnik
2007-09-13
2009-07-31
197538 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 98.769.000,00 ZŁOTYCH
01709557900000
PICO COMMENSA I B.V.
Wspólnik
2009-07-31
2013-06-19
28.340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.170.000,00 ZŁOTYCH
HINWEST LTD.
Wspólnik
2013-06-19
2020-02-21
6.453 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.226.500,00 ZŁ
SAMTOR LTD.
Wspólnik
2013-06-19
2018-12-14
2387 UDZIAŁÓW ZWYKŁYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.193.500 ZŁOTYCH
KEMPERTON CORP. LTD.
Wspólnik
2013-06-19
2018-12-14
1679 UDZIAŁÓW ZWYKŁYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 839.500 ZŁOTYCH
KATARZYNA ALEKSANDRA KOPSZAK DZIURNIKOWSKA
Prokurent
2009-02-17
2018-10-03
ODDZIALNA (SAMOISTNA)
KATARZYNA ALEKSANDRA KOPSZAK DZIURNIKOWSKA
Likwidator
2019-09-11
2020-02-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
ALWYN JACOBUS DE LANGE
PREZES ZARZĄDU
2006-12-04
2007-09-13
LOUIS ANDRE BILLOTTI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-13
2018-10-03
LOUIS ANDRE BILLOTTI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-03
2019-09-06
FRANCISZEK MARIA KĘDZIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-15
2009-02-17
KATARZYNA ALEKSANDRA KOPSZAK DZIURNIKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-10-03
2019-09-11
2006-12-04
2019-09-11
FOSTER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-04
2007-09-13
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2007-09-13
2017-09-26
WŁODARZEWSKA, 51E, WARSZAWA, 02-384, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie