KRS 0000265517
NIP7010041211
REGON14071493000000
Nazwa"KATOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKATOP
Data rejestracji 06 paź 2006 (18 lat temu) 06 paź 2006
Data usunięcia 14 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WŁODARZEWSKA, 51E, WARSZAWA, 02-384, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNAFRANCISZEK MARIA KĘDZIERSKI
Wspólnik
2006-10-06
2006-11-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
REAL POL INVESTMENTS S.A.
Wspólnik
2006-11-30
2009-09-14
1100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000 ZŁOTYCH
FRANCISZEK MARIA KĘDZIERSKI
Likwidator
2008-11-21
2009-09-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST SAMODZIELNIE UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
LOUIS ANDRE DINO BILLOTTI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-06
2006-11-30
FRANCISZEK MARIA KĘDZIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-11-30
2007-03-26
YVES ANTOINE GRAZIANA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-30
2007-03-26
YVES ANTOINE GRAZIANA
PREZES ZARZĄDU
2007-03-26
2008-04-25
FRANCISZEK MARIA KĘDZIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-04-25
2008-11-21
2006-10-06
2008-11-21
KATOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie