KRS 0000262246
NIP1251399230
REGON14066296500000
Nazwa"FORINVESTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFORINVESTO
Data rejestracji 21 sie 2006 (18 lat temu) 21 sie 2006
Data usunięcia 07 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAJAROSŁAW ANDRZEJ GWIAZDOWSKI
Wspólnik
2006-08-21
2007-12-27
50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
ROBERT PAWEŁ ZAROŃ
Wspólnik
2006-08-21
2007-12-27
50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
GINDOLI PROPERTIES LIMITED
Wspólnik
2007-12-27
2013-08-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
RAFAŁ LADEMANN
Wspólnik
2013-08-26
2015-09-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
PIOTR MAREK WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2015-09-10
2023-06-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW ANDRZEJ GWIAZDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-21
2007-12-27
ROBERT PAWEŁ ZAROŃ
VICE PREZES ZARZĄDU
2006-08-21
2007-12-27
RAFAŁ LADEMANN
PREZES ZARZĄDU
2013-08-26
2015-09-10
PIOTR MAREK WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-09-10
2023-06-07
ZHIMING LI
PREZES ZARZĄDU
2007-12-27
2012-04-25
ŁUKASZ KOŁAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-04-25
2013-08-26
2006-08-21
2007-12-27
PIŁSUDSKIEGO, 123C, MARKI, 05-260, MARKI, POLSKA
2007-12-27
2011-09-20
JARACZA, 3, WARSZAWA, 00-378, WARSZAWA, POLSKA
2011-09-20
2013-08-26
TWARDA, 7, WARSZAWA, 01-114, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie