KRS 0000520703
NIP5213677752
REGON14738329200000
NazwaFOREINTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFOREINTRADE
Data rejestracji 22 sie 2014 (10 lat temu) 22 sie 2014
Data usunięcia 21 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MODRZEWIOWA, 54, JANÓWEK, 05-555, TARCZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213677752
data rejestracji 01 lis 2014
status Czynny
33124011121978001101961232
PEKAO VIII Oddział w Warszawie
ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA
88124011121111001101961203
PEKAO VIII Oddział w Warszawie
ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA
94124011121787001101961245
PEKAO VIII Oddział w Warszawie
ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA
47102052260000610207761317
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
51102052260000670207761242
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
59102052260000690207761291
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEZHIMING LI
Beneficjent
ZHIMING LI
reprezentant
ANASTASIYA VDOVYCH
Wspólnik
2014-08-22
2014-12-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
XINFENG SHAO
Wspólnik
2014-12-18
2021-04-16
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁOTYCH
Wspólnik
2021-04-16
2021-10-08
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
36632239000000
ZHIMING LI
Wspólnik
2021-10-08
2021-10-21
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH
ZHIMING LI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZHIMING LI
PREZES ZARZĄDU
2019-03-06
2021-10-21
ANASTASIYA VDOVYCH
PREZES ZARZĄDU
2014-08-22
2014-12-18
XINFENG SHAO
PREZES ZARZĄDU
2014-12-18
2019-03-06
2014-08-22
2015-01-21
WYGLĘDOWSKA, 6, WARSZAWA, 02-654, WARSZAWA, POLSKA
2015-01-21
2016-03-21
UL. GROCHOWSKA, 341, WARSZAWA, 03-822, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie