KRS 0000260902
NIP5272513101
REGON14061098000000
NazwaCOMFORTIME BALTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCOMFORTIME BALTICA
Data rejestracji 01 sie 2006 (18 lat temu) 01 sie 2006
Data usunięcia 21 mar 2019 21 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 21168100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272513101
data rejestracji 20 lip 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIANDRZEJ MACIEJ ROGOWSKI
Wspólnik
2006-08-01
2007-05-22
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
PERKOLIN TRADING LIMITED
Wspólnik
2007-02-15
2018-01-22
423.362 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.168.100,00 ZŁ
ADELBY HOLDINGS LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI CYPR
Wspólnik
2007-02-15
2007-11-09
41.580 UDZIAŁÓW (CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW 2.079.000 ZŁ (DWA MILIONY SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY)
Wspólnik
2018-01-22
2019-03-21
423.362 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.168.100,00 ZŁ
36732151800000
ANDRZEJ MACIEJ ROGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-01
2019-03-21
EDWARD URBAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-01
2007-02-15
STANISŁAW HUBERT TYC
Członek Organu Nadzoru
2006-08-01
2007-02-15
RYSZARD KUBIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-01
2007-02-15
SEBASTIAN TOMASZ BANIA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-01
2007-02-15
TOMASZ ULATOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-15
2018-12-03
OZECHOV YGAL
Członek Organu Nadzoru
2007-02-15
2018-12-03
MAREK ANTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2018-12-03
2019-03-21
KRZYSZTOF JAN PIOCH
Członek Organu Nadzoru
2018-12-03
2019-03-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. JEZELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR ROGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-01
2019-03-21
MARCIN MAREK ANTCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-12-03
2019-03-21
2006-08-01
2006-09-29
GRABOWSKA, 3, WARSZAWA, 01-236, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-29
2008-03-05
PUŁAWSKA, 17, WARSZAWA, 02-515, WARSZAWA, POLSKA
2008-03-05
2012-03-06
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2012-03-06
2018-12-03
AL.JANA PAWŁA II, 19, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie