KRS 0000258574
NIP5252367642
REGON14059987600000
Nazwa"ROZBÓRZ PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROZBÓRZ PARK
Data rejestracji 07 cze 2006 (18 lat temu) 07 cze 2006
Data usunięcia 02 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres REJTANA, 53A, RZESZÓW, 35-326, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252367642
data rejestracji 13 lip 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAJANUSZ GUZIK
Wspólnik
2006-06-07
2006-11-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
JERZY STOPYRA
Wspólnik
2006-11-06
2011-08-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
ZDZISŁAWA BARGIEL
Wspólnik
2011-08-11
2018-08-29
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
WACŁAW PONDEL
Wspólnik
2011-08-11
2018-08-29
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ KAMECKI
Wspólnik
2011-08-11
2018-08-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW SALAMON
Wspólnik
2011-08-11
2018-08-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
RIKHARD LATSKO
Wspólnik
2018-08-29
2024-02-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JANUSZ GUZIK
PREZES ZARZĄDU
2006-06-07
2006-11-06
JERZY STOPYRA
PREZES ZARZĄDU
2006-11-06
2009-07-01
WACŁAW PONDEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-11
2018-08-29
ZDZISŁAWA BARGIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-11
2018-08-29
ZBIGNIEW SALAMON
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-11
2018-08-29
RIKHARD LATSKO
PREZES ZARZĄDU
2018-08-29
2024-02-02
2006-06-07
2011-08-11
ZŁOTY SFINKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-07
2011-08-11
SENATORSKA, 24, WARSZAWA, 00-095, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie