KRS 0000335853
NIP6852210116
REGON18018859600000
Nazwa"FULL-MARKET" WILK WIESŁAW, PONDEL WACŁAW, WINIARSKA GRAŻYNA, BARGIEL ZDZISŁAWA, BURA JANINA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"FULL-MARKET" WILK WIESŁAW, PONDEL WACŁAW, WINIARSKA GRAŻYNA, BARGIEL ZDZISŁAWA, BURA JANINA
Data rejestracji 02 wrz 2009 (15 lat temu) 02 wrz 2009
Data usunięcia 27 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres REJTANA, 53, RZESZÓW, 35-326, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6852210116
data rejestracji 29 gru 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓWJANINA BURA
Beneficjent
ZDZISŁAWA BARGIEL
Beneficjent
WIESŁAW ANDRZEJ WILK
Beneficjent
WACŁAW PONDEL
Beneficjent
GRAŻYNA DANUTA WINIARSKA
Beneficjent
JANINA BURA
reprezentant
WIESŁAW ANDRZEJ WILK
reprezentant
WACŁAW PONDEL
reprezentant
GRAŻYNA DANUTA WINIARSKA
reprezentant
ZDZISŁAWA BARGIEL
reprezentant
GRAŻYNA DANUTA WINIARSKA
Wspólnik
2009-09-02
2023-12-27
WACŁAW PONDEL
Wspólnik
2009-09-02
2023-12-27
WIESŁAW ANDRZEJ WILK
Wspólnik
2009-09-02
2023-12-27
ZDZISŁAWA BARGIEL
Wspólnik
2009-09-02
2023-12-27
JANINA BURA
Wspólnik
2009-09-02
2023-12-27
JANINA BURA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ZDZISŁAWA BARGIEL
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WIESŁAW ANDRZEJ WILK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WACŁAW PONDEL
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
GRAŻYNA DANUTA WINIARSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU. ZOBOWIĄZANIA LUB WYDATKI PRZEKRACZAJĄCE KWOTĘ 20.000,00 PRZEKRACZAJĄ ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU. DO CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU KONIECZNA JEST UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW.
WIESŁAW ANDRZEJ WILK
Członek Organu Reprezentacji
2009-09-02
2023-12-27
ZDZISŁAWA BARGIEL
Członek Organu Reprezentacji
2009-09-02
2023-12-27
WACŁAW PONDEL
Członek Organu Reprezentacji
2009-09-02
2023-12-27
JANINA BURA
Członek Organu Reprezentacji
2009-09-02
2023-12-27
GRAŻYNA DANUTA WINIARSKA
Członek Organu Reprezentacji
2009-09-02
2023-12-27
2009-09-02
2023-12-27
SPÓŁKA JAWNA
2009-09-02
2023-12-27
"FULL-MARKET" WILK WIESŁAW, PONDEL WACŁAW, WINIARSKA GRAŻYNA, BARGIEL ZDZISŁAWA, BURA JANINA SPÓŁKA JAWNA
2009-09-02
2023-12-27
REJTANA, 53, RZESZÓW, 35-326, RZESZÓW, POLSKA
2022-04-21
2023-12-27
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2009-09-02
2023-12-27
8030Z - DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA
2009-09-02
2023-12-27
812 - SPRZĄTANIE OBIEKTÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie