KRS 0000640992
NIP8133728868
REGON36559273300000
NazwaMTM 2 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMTM 2 INVEST
Data rejestracji 07 paź 2016 (8 lat temu) 07 paź 2016
Data usunięcia 08 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. TADEUSZA REJTANA, 53, RZESZÓW, 35-326, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAWITOLD BOGUSŁAW GRZYWA
Wspólnik
2016-10-07
2023-05-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁ
PIOTR ANDRZEJ GRZYWA
Wspólnik
2016-10-07
2023-05-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁ
ZDZISŁAWA BARGIEL
Wspólnik
2016-10-07
2023-05-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
PIOTR GRZYWA
Beneficjent
ZDZISŁAWA BARGIEL
Beneficjent
WITOLD GRZYWA
Beneficjent
ZDZISŁAWA BARGIEL
reprezentant
WITOLD GRZYWA
reprezentant
PIOTR GRZYWA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ZDZISŁAWA BARGIEL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WITOLD GRZYWA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZDZISŁAWA BARGIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-07
2023-05-08
WITOLD BOGUSŁAW GRZYWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-07
2023-05-08
2016-10-07
2023-05-08
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-07
2023-05-08
MTM 2 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-07
2023-05-08
AL. TADEUSZA REJTANA, 53, RZESZÓW, 35-326, RZESZÓW, POLSKA
2016-10-07
2023-05-08
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2016-10-07
2023-05-08
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-10-07
2023-05-08
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2016-10-07
2023-05-08
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2016-10-07
2023-05-08
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2016-10-07
2023-05-08
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-10-07
2023-05-08
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2016-10-07
2023-05-08
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2016-10-07
2023-05-08
7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2016-10-07
2023-05-08
8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie