KRS 0000644801
NIP6762462245
REGON12276140500000
NazwaMTM 2 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMTM 2 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 03 lis 2016 (8 lat temu) 03 lis 2016
Data usunięcia 30 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres AL. TADEUSZA REJTANA, 53, RZESZÓW, 35-326, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6762462245
data rejestracji 06 mar 2013
status Czynny
10916200002001001707450001
BS9162 Centrala
ul. Płk.Lisa Kuli 16 35-025 Rzeszów POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAWITOLD BOGUSŁAW GRZYWA
Wspólnik
2016-11-03
2021-11-30
ZDZISŁAWA BARGIEL
Wspólnik
2016-11-03
2021-11-30
PIOTR ANDRZEJ GRZYWA
Wspólnik
2016-11-03
2021-11-30
WITOLD BOGUSŁAW GRZYWA
reprezentant
ZDZISŁAWA BARGIEL
reprezentant
ZDZISŁAWA BARGIEL
Beneficjent
ZDZISŁAWA BARGIEL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ . W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU MTM 2 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI: ZDZISŁAWA BARGIEL - CZŁONEK ZARZĄDU WITOLD GRZYWA - CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2016-11-03
2021-11-30
36559273300000
2016-11-03
2021-11-30
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-11-03
2021-11-30
MTM 2 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-11-03
2021-11-30
AL. TADEUSZA REJTANA, 53, RZESZÓW, 35-326, RZESZÓW, POLSKA
2016-11-03
2021-11-30
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-11-03
2021-11-30
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2016-11-03
2021-11-30
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2016-11-03
2021-11-30
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2016-11-03
2021-11-30
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-11-03
2021-11-30
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2016-11-03
2021-11-30
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2016-11-03
2021-11-30
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2016-11-03
2021-11-30
7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2016-11-03
2021-11-30
8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie