KRS 0000300822
NIP8133538441
REGON18030933800000
NazwaMAŁA ELEKTROWNIA WODNA "MIELEC" ZDZISŁAWA BARGIEL I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaMAŁA ELEKTROWNIA WODNA "MIELEC" ZDZISŁAWA BARGIEL I WSPÓLNICY
Data rejestracji 06 mar 2008 (17 lat temu) 06 mar 2008
Data usunięcia 10 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres DĄBROWSKIEGO, 75, RZESZÓW, 35-040, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJANNA BARGIEL
Beneficjent
JOANNA ABLEWICZ
Beneficjent
ZDZISŁAWA BARGIEL
Beneficjent
ANNA BARGIEL
reprezentant
JOANNA ABLEWICZ
reprezentant
ZDZISŁAWA BARGIEL
reprezentant
TADEUSZ MARIAN WAWRZYKOWSKI
Wspólnik
2008-03-06
2015-02-13
ADAM BRONISŁAW JAKIMOWICZ
Wspólnik
2008-03-06
2015-02-13
ZDZISŁAWA BARGIEL
Wspólnik
2008-03-06
2020-12-10
JOANNA ABLEWICZ
Wspólnik
2015-02-13
2020-12-10
ANNA BARGIEL
Wspólnik
2015-02-13
2020-12-10
HENRYK KACZOR
Wspólnik
2008-03-06
2015-02-13
ANNA BARGIEL
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JOANNA ABLEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ZDZISŁAWA BARGIEL
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiREPREREZENTOWANIE SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ WYMAGA WSPÓŁDZIALANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW, ALBO WSPÓŁDZIALANIE WSPÓLNIKA I PROKURENTA
HENRYK KACZOR
Członek Organu Reprezentacji
2008-03-06
2015-02-13
ANNA BARGIEL
Członek Organu Reprezentacji
2015-02-13
2020-12-10
JOANNA ABLEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2015-02-13
2020-12-10
TADEUSZ MARIAN WAWRZYKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-03-06
2015-02-13
ADAM BRONISŁAW JAKIMOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2008-03-06
2015-02-13
ZDZISŁAWA BARGIEL
Członek Organu Reprezentacji
2008-03-06
2020-12-10
2008-03-06
2015-02-13
MAŁA ELEKTROWNIA WODNA "MIELEC" HENRYK KACZOR I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie