KRS 0000069638
NIP8722115047
REGON69157340400000
Nazwa"BACARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBACARA
Data rejestracji 11 gru 2001 (23 lata temu) 11 gru 2001
Data usunięcia 10 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZECHA, 14, RZESZÓW, 35-302, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #525 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #527 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #634 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #723 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH #724 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #725 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #726 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCHANNA STOPYRA
Wspólnik
2001-12-11
2002-09-23
ILOŚĆ UDZIAŁÓW 99 - ŁĄCZNA WARTOŚĆ 49.500, PLN
DANUTA AUGUSTYN
Wspólnik
2002-09-23
2004-10-12
100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
TOMASZ WIŚNIOWSKI
Wspólnik
2004-10-12
2022-11-10
100(STO) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI.
JANINA BIAŁY
Likwidator
2002-09-23
2004-10-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ OD JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.
JERZY STOPYRA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-11
2004-10-12
TOMASZ WIŚNIOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-12
2018-03-30
2001-12-11
2002-09-23
"SADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-23
2004-10-12
"SADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-12-11
2004-10-12
31 A, PUSTYNIA, 39-200, DĘBICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie