KRS 0000256080
NIP1132606852
REGON14045089000000
NazwaPHARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPHARPOL
Data rejestracji 28 kwi 2006 (18 lat temu) 28 kwi 2006
Data usunięcia 07 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIĘKNA, 20, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (39)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #7911 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8532 SZKOŁY ZAWODOWE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH #8532A TECHNIKA #8532B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARENATA DOROTA ŻYTKIEWICZ
Wspólnik
2006-04-28
2008-04-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF STANISŁAW ADZINKIEWICZ
Wspólnik
2006-04-28
2009-07-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
AGNIESZKA DOROTA CHROMIEC
Wspólnik
2008-04-17
2009-07-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
Wspólnik
2009-07-23
2010-04-30
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
63203545000000
KRZYSZTOF ADZINKIEWICZ
Wspólnik
2010-04-30
2011-11-03
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
AGNIESZKA CHROMIEC
Wspólnik
2010-04-30
2011-11-03
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ STANISŁAW PIELAK
Wspólnik
2011-11-03
2013-12-05
850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.500,00 ZŁOTYCH
MARCIN STANISŁAW PIELAK
Wspólnik
2011-11-03
2013-12-05
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH
ANASSA AB
Wspólnik
2013-12-05
2022-04-07
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.0000,00 ZŁOTYCH
LESZEK SIECZKA
Prokurent
2009-07-23
2011-11-03
SAMOISTNA
KONRAD ZYGMUNT WĘGRZYN
Prokurent
2010-04-30
2011-11-03
PROKURA SAMOISTNA
ANNA KŁYS
Kurator
2011-10-27
2011-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE;
RENATA DOROTA ŻYTKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-04-28
2008-04-17
KRZYSZTOF STANISŁAW ADZINKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-28
2009-07-23
AGNIESZKA DOROTA CHROMIEC
PREZES ZARZĄDU
2008-04-17
2009-07-23
PIOTR STOPCZYK
PREZES ZARZĄDU
2009-07-23
2010-04-30
MARZENNA MAŁGORZATA WERNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-23
2010-04-30
IZABELA ANNA KUBISIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-23
2010-04-30
ANDRZEJ STANISŁAW PIELAK
PREZES ZARZĄDU
2011-11-03
2013-12-05
TOMASZ ZATORSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-05
2022-04-07
2006-04-28
2009-07-23
MAJDAŃSKA, 12, WARSZAWA, 04-088, WARSZAWA, POLSKA
2009-07-23
2011-11-03
BALETOWA, 115A, WARSZAWA, 02-867, WARSZAWA, POLSKA
2011-11-03
2013-12-05
SMOLNA, 9, WARSZAWA, 00-375, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie