KRS 0000240383
NIP6222569873
REGON30008108700000
NazwaCBE FUNDUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCBE FUNDUSZ
Data rejestracji 30 sie 2005 (19 lat temu) 30 sie 2005
Data usunięcia 20 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LOTNICZA, 37, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6222569873
data rejestracji 01 sie 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHZBIGNIEW ADAM CZEKALSKI
Wspólnik
2005-08-30
2013-12-18
100 UDZIAŁÓW WŁASNYCH O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ ORAZ 900 UDZIAŁÓW NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z BARBARĄ CECYLIĄ CZEKALSKĄ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900.000,00 ZŁ
BARBARA CECYLIA CZEKALSKA
Wspólnik
2005-08-30
2013-12-18
100 UDZIAŁÓW WŁASNYCH O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ ORAZ 900 UDZIAŁÓW NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ ZE ZBIGNIEWEM ADAMEM CZEKALSKIM W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900.000,00 ZŁ
JACEK MIECZYSŁAW PŁOCHARZ
Wspólnik
2013-12-18
2020-02-20
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
ALICJA MARIA PŁOCHARZ
Wspólnik
2013-12-18
2020-02-20
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
JACEK MIECZYSŁAW PŁOCHARZ
Likwidator
2012-01-19
2013-12-18
JACEK MIECZYSŁAW PŁOCHARZ
Likwidator
2019-06-27
2020-02-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU RAZEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK CZESŁAW JACKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2005-08-30
2012-01-19
ZBIGNIEW CZEKALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-23
2012-01-19
BARBARA CECYLIA CZEKALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-15
2012-01-19
ALICJA MARIA PŁOCHARZ
PREZES ZARZĄDU
2013-12-18
2019-06-27
2005-08-30
2012-01-19
VILLA ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-01-19
2013-12-18
VILLA ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2013-12-18
2019-06-27
CBE FUNDUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-30
2008-04-15
SIENKIEWICZA, 2 A, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2008-04-15
2013-12-18
NOWA, 8, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2013-12-18
2015-02-09
CHŁAPOWSKIEGO, 87, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie