KRS 0000036207
NIP7831522503
REGON63967812100000
NazwaGORLICE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGORLICE SERVICE
Data rejestracji 16 sie 2001 (23 lata temu) 16 sie 2001
Data usunięcia 28 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KORCZAKA, 11, GORLICE, 38-300, GORLICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2823Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2824Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWALICJA MARIA PŁOCHARZ
Wspólnik
2001-08-16
2014-10-28
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000 ZŁ
JACEK PŁOCHARZ
Wspólnik
2005-11-04
2014-10-28
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,00 ZŁ
ALICJA MARIA PŁOCHARZ
Prokurent
2001-08-16
2014-02-25
PROKURA ODDZIELNA
JACEK MIECZYSŁAW PŁOCHARZ
Likwidator
2014-04-16
2014-10-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK MIECZYSŁAW PŁOCHARZ
PREZES ZARZĄDU
2001-08-16
2014-04-16
RAFAŁ ANDRZEJ MANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-16
2014-02-25
JAKUB PŁOCHARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-12
2012-01-13
JAKUB PŁOCHARZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-13
2014-02-25
HUBERT PŁOCHARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-12
2012-01-13
HUBERT PŁOCHARZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-13
2014-02-25
2001-08-16
2008-11-12
KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO EPROCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-11-12
2014-02-25
CENTRUM BIUROWE EPROCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-02-25
2014-04-16
GORLICE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-16
2007-02-21
SIERAKOWSKIEGO, 8, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2007-02-21
2014-02-25
CHŁAPOWSKIEGO, 87, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie