KRS 0000487206
NIP6222784324
REGON30258477000000
NazwaEPROCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaEPROCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 25 lis 2013 (11 lat temu) 25 lis 2013
Data usunięcia 27 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. LOTNICZA, 37, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6222784324
data rejestracji 01 maj 2014
status Czynny
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJACEK MIECZYSŁAW PŁOCHARZ
Beneficjent
ALICJA MARIA PŁOCHARZ
zgłaszający - członek zarządu
JAKUB PŁOCHARZ
zgłaszający - członek zarządu
HUBERT PŁOCHARZ
zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ ANDRZEJ MANIA
zgłaszający - członek zarządu
MAGDALENA PŁOCHARZ
zgłaszający - członek zarządu
JUSTYNA ELŻBIETA PŁOCHARZ
zgłaszający - członek zarządu
JAKUB PŁOCHARZ
Beneficjent
HUBERT PŁOCHARZ
Beneficjent
JACEK MIECZYSŁAW PŁOCHARZ
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2013-11-25
2014-03-04
30255627000000
Wspólnik
2014-03-04
2018-04-27
30008108700000
JACEK MIECZYSŁAW PŁOCHARZ
Beneficjent
84,62% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O., POSIADAJĄCEJ 1/3 WKŁADU W SPÓŁCE JAWNEJ, KTÓRA POSIADA 50% GŁOSÓW W TEJ SPÓŁCE JAWNEJ
JAKUB PŁOCHARZ
Beneficjent
80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O., POSIADAJĄCEJ 1/3 WKŁADU W SPÓŁCE JAWNEJ, KTÓRA POSIADA 50% GŁOSÓW W TEJ SPÓŁCE JAWNEJ
HUBERT PŁOCHARZ
Beneficjent
80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O., POSIADAJĄCEJ 1/3 WKŁADU W SPÓŁCE JAWNEJ, KTÓRA POSIADA 50% GŁOSÓW W TEJ SPÓŁCE JAWNEJ
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK ZAŁOŻYCIEL (WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI) JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI, W TYM DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW. WSPÓLNICY NIEBĘDĄCY OSOBAMI FIZYCZNYMI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z ICH UMÓW SPÓŁEK. WSPÓLNIK EPROCO SP. Z O.O. - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU RAZEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (PREZES ZARZĄDU JACEK MIECZYSŁAW PŁOCHARZ; WICEPREZES ZARZĄDU JAKUB PŁOCHARZ; WICEPREZES ZARZĄDU HUBERT PŁOCHARZ; CZŁONEK ZARZĄDU RAFAŁ ANDRZEJ MANIA, PROKURENT ALICJA MARIA PŁOCHARZ). WSPÓLNIK CBE FUNDUSZ SP. Z O.O. - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU RAZEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (PREZES ZARZĄDU ALICJA MARIA PŁOCHARZ).
Członek Organu Reprezentacji
2013-11-25
2018-04-27
30254839400000
Członek Organu Reprezentacji
2013-11-25
2014-03-04
30255627000000
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-04
2018-04-27
30008108700000
2013-11-25
2015-02-13
CHŁAPOWSKIEGO, 87, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie