KRS 0000487231
NIP6222784442
REGON30258475700000
NazwaWORK EPROCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaWORK EPROCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 25 lis 2013 (11 lat temu) 25 lis 2013
Data usunięcia 09 paź 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. LOTNICZA, 37, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ.Wspólnik
2013-11-25
2014-03-04
30255627000000
Wspólnik
2014-03-04
2015-10-09
30008108700000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK ZAŁOŻYCIEL (WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI) JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI, W TYM DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW. WSPÓLNICY NIEBĘDĄCY OSOBAMI FIZYCZNYMI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z ICH UMÓW SPÓŁEK. WSPÓLNIK EPROCO SP. Z O.O. - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU RAZEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (PREZES ZARZĄDU JACEK MIECZYSŁAW PŁOCHARZ; WICEPREZES ZARZĄDU JAKUB PŁOCHARZ; WICEPREZES ZARZĄDU HUBERT PŁOCHARZ; CZŁONEK ZARZĄDU RAFAŁ ANDRZEJ MANIA, PROKURENT ALICJA MARIA PŁOCHARZ). WSPÓLNIK CBE FUNDUSZ SP. Z O.O. - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU RAZEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (PREZES ZARZĄDU ALICJA MARIA PŁOCHARZ).
Członek Organu Reprezentacji
2013-11-25
2015-10-09
30254839400000
Członek Organu Reprezentacji
2013-11-25
2014-03-04
30255627000000
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-04
2015-10-09
30008108700000
2013-11-25
2015-02-13
CHŁAPOWSKIEGO, 87, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie