KRS 0000215046
NIP8171844329
REGON83048016700000
NazwaLEOPARD AUTOMOBILE-MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaLEOPARD AUTOMOBILE-MIELEC LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 17 sie 2004 (20 lat temu) 17 sie 2004
Data usunięcia 03 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.NIEPODLEGŁOŚCI "BIUROWIEC WISŁOKA", 14, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3210Z PRODUKCJA INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #3320 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #34 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP #3420Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #354 PRODUKCJA MOTOCYKLI I ROWERÓW #3550Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #3640Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGOKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6603Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNAWspólnik
2009-01-20
2011-07-14
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700,00 ZŁ
18020978900000
WALDEMAR MISIAK
Wspólnik
2011-07-14
2018-08-03
6680 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 334.000 ZŁ
ALF NASLUND
Wspólnik
2011-07-14
2018-08-03
1973 UDZIAŁY O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 98.650 ZŁ
ZBYSŁAW SZWAJ
Wspólnik
2004-08-17
2009-01-20
334 UDZIAŁY PO 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.700 ZŁ
ALF NÄSLUND
Wspólnik
2004-08-17
2008-03-13
333 UDZIAŁY PO 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.650 ZŁ
ROLF SKOG
Wspólnik
2004-08-17
2007-10-02
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
KARSTEN WERNTOFT
Wspólnik
2004-08-17
2008-03-13
333 UDZIAŁY PO 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.650 ZŁ
Wspólnik
2008-03-13
2018-08-03
422 UDZIAŁY PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.100 ZŁ
12014689000000
KARSTEN WERNTOFT
Wspólnik
2011-07-14
2018-08-03
2173 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 108.650 ZŁ
Wspólnik
2011-07-14
2018-08-03
8752 UDZIAŁY O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 437.600 ZŁ
18020979500000
ROBERT OWCARZ
Prokurent
2009-01-20
2011-02-17
PROKURA SAMOISTNA
GAWEŁ JAROSIŃSKI
Powiernik
2014-07-29
2018-08-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.
KARSTEN WERNTOFT
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-17
2008-03-13
ZBYSŁAW SZWAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-17
2009-01-20
PIOTR MAREK ZOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-13
2010-04-09
PIOTR MAREK ZOŃ
PREZES ZARZĄDU
2010-04-09
2011-02-17
ALBERT DOMINIK SZWAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-13
2009-01-20
EDWIN SWIATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-20
2011-02-17
ROBERT OWCARZ
PREZES ZARZĄDU
2011-02-17
2018-08-03
ALF NASLUND
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-17
2014-02-18
CLAES WERNTOFT
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-17
2014-02-18
ALF NÄSLUND
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-17
2008-03-13
2004-08-17
2014-07-29
LEOPARD AUTOMOBILE-MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-08-17
2011-07-14
WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
2011-07-14
2014-02-18
CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie