KRS 0000203210
NIP7262300014
REGON47221677000000
NazwaSLAG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSLAG HOLDING
Data rejestracji 08 kwi 2004 (20 lat temu) 08 kwi 2004
Data usunięcia 24 cze 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 3, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 614000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7262300014
data rejestracji 01 maj 2014
status Czynny
82124022941111001055312119
PEKAO III Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#0729Z GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH #0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIBRIAN THOMSON
Beneficjent
1948-06-19
ANNA BANAŚ
zgłaszający - likwidator
BRIAN WALDRON
Beneficjent
1939-03-19
WOJCIECH ADAM ŁUKAWSKI
Prokurent
2004-04-08
2014-06-24
SAMOISTNA
YORK TRUST INVESTMENT PARTNERS LIMITED Z SIEDZIBĄ LEEDS (WIELKA BRYTANIA)
Wspólnik
2004-04-08
2005-02-16
1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000 ZŁ
ST.PAUL'S ENVIRONMENTAL REGENERATION LIMITED
Wspólnik
2005-02-16
2011-02-09
1.208 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 604.000 ZŁ
CENTRAL EUROPEAN AGGREGATES PLC
Wspólnik
2011-02-09
2013-06-11
1208 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 604 000 ZŁ
SPD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2013-06-11
2014-06-24
1227 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 613.500 ZŁ
121852092
BRIAN GEOFFREY WALDRON
Członek Organu Nadzoru
2004-04-08
2011-12-21
1939-03-19
LESLIE CARVER
Członek Organu Nadzoru
2004-04-08
2014-06-24
BRIAN MALCOLM THOMSON
Członek Organu Nadzoru
2004-04-08
2011-12-21
1948-06-19
KEITH MICHAEL MELLORS
Członek Organu Nadzoru
2011-12-21
2014-06-24
1955-03-22
SCOTT ANDREW HARMAN
Członek Organu Nadzoru
2011-12-21
2014-06-24
BRIAN THOMSON
Beneficjent
POSIADA POŚREDNIO 33 % WSZYSTKICH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SPD HOLDINGS LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI
BRIAN WALDRON
Beneficjent
POSIADA POŚREDNIO 33 % WSZYSTKICH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SPD HOLDINGS LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KEITH MICHAEL MELLORS
PREZES
2004-04-08
2006-10-13
1955-03-22
RADOSŁAW JÓZEF KOZUBSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-13
2013-11-27
ANNA BANAŚ
PREZES ZARZĄDU
2013-11-27
2014-06-24
2004-04-08
2009-06-02
IGOŁOMSKA, 28A, KRAKÓW, 31-983, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie