KRS 0000214364
NIP5261644466
REGON01223821200000
NazwaAMERICAN BISTRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAMERICAN BISTRO POLAND
Data rejestracji 05 sie 2004 (20 lat temu) 05 sie 2004
Data usunięcia 16 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO, 30A, ŁÓDŹ, 90-350, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3104200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5261644466
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4723Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMARCIN KOPACZ
Beneficjent
MARCIN KOPACZ
reprezentant
BISTRO CONCEPTS LIMITED
Wspólnik
2004-08-05
2015-04-27
31.042 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.104.200,00 ZŁOTYCH
COPERNICUS MANAGEMENT INC.
Wspólnik
2015-04-27
2020-10-16
31.042 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.104.200,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH ADAM ŁUKAWSKI
Prokurent
2008-10-17
2014-01-21
PROKURA SAMOISTNA
WŁODZIMIERZ BARAN RZEWUSKI
Prokurent
2014-01-21
2015-05-08
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN KOPACZ
Powiernik
2015-05-08
2020-10-16
MARCIN KOPACZ
Beneficjent
SYNDYK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
EWA KAKIET SPRINGER
PREZES ZARZĄDU
2004-08-05
2008-10-17
KEITH MELLORS
PREZES ZARZĄDU
2008-10-17
2009-01-15
KRYSTIAN BOGDAN ZALEJSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-15
2020-10-16
2004-08-05
2015-05-08
AMERICAN BISTRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-08
2020-07-27
AMERICAN BISTRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2004-08-05
2008-08-26
WSPÓLNA, 62, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA
2008-08-26
2009-06-02
ŚW. BARBARY, 1, WARSZAWA, 00-686, WARSZAWA, POLSKA
2009-06-02
2012-01-11
GRZYBOWSKA, 5A, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA
2012-01-11
2013-07-05
SZKLANYCH DOMÓW, 3, WARSZAWA, 04-346, WARSZAWA, POLSKA
2013-07-05
2014-01-21
PERKUNA, 56, WARSZAWA, 04-180, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie