KRS 0000264636
NIP7282632417
REGON10025451300000
NazwaSPD MACZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPD MACZKA
Data rejestracji 25 wrz 2006 (18 lat temu) 25 wrz 2006
Data usunięcia 15 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TYMIENIECKIEGO, 30A, ŁÓDŹ, 90-350, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7282632417
data rejestracji 04 paź 2006
status Czynny
03124022941111001055316742
PEKAO III Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7440 REKLAMABRIAN THOMSON
Beneficjent
1948-06-19
BRIAN WALDRON
Beneficjent
1939-03-19
ANNA BANAŚ
reprezentant
MAGDALENA MAŁGORZATA OSTROWSKA
Wspólnik
2006-09-25
2008-11-25
255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-09-25
2008-05-15
245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁOTYCH
10002779200000
Wspólnik
2008-05-15
2009-01-26
6000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 600.000,00 ZŁOTYCH
10002779200000
ST. PAUL'S INVESTMENTS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2009-01-26
2009-09-15
5.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 599.900 ZŁ
140811320
RADOSŁAW JÓZEF KOZUBSKI
Prokurent
2006-09-25
2009-09-15
SAMOISTNA
BRIAN THOMSON
Beneficjent
POSIADA POŚREDNIO 33 % WSZYSTKICH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SPD HOLDINGS LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI
BRIAN WALDRON
Beneficjent
POSIADA POŚREDNIO 33 % WSZYSTKICH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SPD HOLDINGS LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAGDALENA MAŁGORZATA OSTROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-09-25
2008-05-15
WOJCIECH ADAM ŁUKAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-15
2009-09-15
2006-09-25
2009-09-15
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-09-25
2009-09-15
SPD MACZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-09-25
2009-09-15
TYMIENIECKIEGO, 30A, ŁÓDŹ, 90-350, ŁÓDŹ, POLSKA
2006-09-25
2009-09-15
631 - PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2006-09-25
2009-09-15
6321Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA
2006-09-25
2009-09-15
6522Z - UDZIELANIE POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH POZA SYSTEMEM BANKOWYM
2006-09-25
2009-09-15
6523Z - POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKASYFIKOWANE
2006-09-25
2009-09-15
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
2006-09-25
2009-09-15
7440 - REKLAMA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie