KRS 0000264400
NIP7282634244
REGON10026447000000
NazwaSPD IKARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPD IKARA
Data rejestracji 13 paź 2006 (18 lat temu) 13 paź 2006
Data usunięcia 18 cze 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TYMIENIECKIEGO, 30 A, ŁÓDŹ, 90-350, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 700000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7282634244
data rejestracji 23 paź 2006
status Czynny
06114010810000421567001004
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
60114010810000421567001002
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
87114010810000421567001001
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7440 REKLAMABRIAN THOMSON
Beneficjent
1948-06-19
BRIAN WALDRON
Beneficjent
1939-03-19
ANNA BANAŚ
reprezentant
MAGDALENA MAŁGORZATA OSTROWSKA
Wspólnik
2006-10-13
2008-12-04
255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-10-13
2008-05-28
245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH
10002779200000
Wspólnik
2008-05-28
2009-01-22
7 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700 000,00 ZŁOTYCH
10002779200000
CENTRAL EUROPEAN AGGREGATES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2009-01-22
2009-06-18
6.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 699 900,00 ZŁOTYCH
141270658
RADOSŁAW JÓZEF KOZUBSKI
Prokurent
2006-10-13
2009-06-18
SAMOISTNA
BRIAN THOMSON
Beneficjent
POSIADA POŚREDNIO 33 % WSZYSTKICH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SPD HOLDINGS LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI
BRIAN WALDRON
Beneficjent
POSIADA POŚREDNIO 33 % WSZYSTKICH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SPD HOLDINGS LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAGDALENA MAŁGORZATA OSTROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-10-13
2008-05-28
WOJCIECH ADAM ŁUKAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-28
2009-06-18
2006-10-13
2009-06-18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-13
2009-06-18
SPD IKARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-13
2009-06-18
TYMIENIECKIEGO, 30 A, ŁÓDŹ, 90-350, ŁÓDŹ, POLSKA
2006-10-13
2009-06-18
631 - PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2006-10-13
2009-06-18
6321Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA
2006-10-13
2009-06-18
6522Z - UDZIELANIE POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH POZA SYSTEMEM BANKOWYM.
2006-10-13
2009-06-18
6523Z - POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2006-10-13
2009-06-18
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
2006-10-13
2009-06-18
7440 - REKLAMA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie