KRS 0000171576
NIP4990422468
REGON33141349600000
NazwaCENTRUM INWESTYCYJNE MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM INWESTYCYJNE MAX
Data rejestracji 28 sie 2003 (21 lat temu) 28 sie 2003
Data usunięcia 30 mar 2011 30 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres J. BRUNA, 12, WARSZAWA, 02-594, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2960000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWZBIGNIEW SZTUREMSKI
Wspólnik
2003-08-28
2004-01-29
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2003-08-28
2007-04-04
2090 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.045.000,00 ZŁ
33024265000000
Wspólnik
2004-01-29
2006-03-31
1400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000,00 ZŁ
01115065600000
Wspólnik
2004-01-29
2006-03-31
1360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 680.000,00 ZŁ
01264898000000
Wspólnik
2004-12-16
2007-04-04
800 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁOTYCH
01322545300000
Wspólnik
2006-03-31
2008-11-12
1360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 680.000,00 ZŁOTYCH
01726744800000
Wspólnik
2006-03-31
2007-04-04
1660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 830.000,00 ZŁOTYCH
01722850800000
GRZEGORZ LESZCZYŃSKI
Wspólnik
2007-04-04
2010-08-23
1956 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 978.000,00 ZŁ
Wspólnik
2007-04-04
2009-12-17
2594 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1297000,00 ZŁ
97040829900000
Wspólnik
2008-11-12
2009-12-17
1370 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 685.000,00 ZŁ
01640838400000
JÓZEF KULESZA
Prokurent
2009-12-17
2010-08-23
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW SZTUREMSKI
Prokurent
2010-08-23
2011-03-30
PROKURA SAMOISTNA
JAN PIOTR KUCHNO
Członek Organu Nadzoru
2004-08-10
2010-08-23
MIECZYSŁAW LITWIN
Członek Organu Nadzoru
2004-08-10
2010-08-23
MAREK HORUBAŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-10
2010-08-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENTA SAMOISTNEGO
JÓZEF KULESZA
PREZES ZARZĄDU
2003-08-28
2009-12-17
JULITA BARBARA CIELECKA
PREZES ZARZĄDU
2009-12-17
2011-03-30
2003-08-28
2010-09-08
"CENTRUM WSPOMAGANIA ROLNICTWA AGRI TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-28
2010-08-23
28, KŁOS, 76-004, SIANÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie