KRS 0000262943
NIP4990521064
REGON32025099900000
NazwaWMB-PRD KOSZALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWMB-PRD KOSZALIN
Data rejestracji 04 wrz 2006 (18 lat temu) 04 wrz 2006
Data usunięcia 16 maj 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 117, STARE BIELICE, 76-039, BIESIEKIERZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2470000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (48)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #013 ROZMNAŻANIE ROŚLIN #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #015 GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #081 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY #236 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #381 ZBIERANIE ODPADÓW #382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #383 ODZYSK SUROWCÓW #390 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #473 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #641 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #791 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #854 SZKOŁY POLICEALNE ORAZ WYŻSZE #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #910 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ #960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWspólnik
2006-09-04
2007-09-18
940 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 470.000,00 ZŁ
33054061400000
Wspólnik
2007-03-07
2008-01-02
1000 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
97040829900000
Wspólnik
2007-06-20
2008-01-02
1 940 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 970.000,00 ZŁ
55038567500000
Wspólnik
2008-01-02
2012-05-16
4.940 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.470.000,00 ZŁ.
77096046500000
ARTUR PERSON
Likwidator
2011-09-26
2012-05-16
JAN PIOTR KUCHNO
Członek Organu Nadzoru
2006-09-04
2007-05-15
MAREK HORUBAŁA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-04
2007-05-15
PIOTR KUCHNO
Członek Organu Nadzoru
2006-09-04
2007-05-15
ZBIGNIEW SZTUREMSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-15
2008-01-02
JULITA CIELECKA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-15
2008-01-02
WOJCIECH RACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-20
2008-01-02
JÓZEF ANDRZEJ ŁYSAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-01-02
2012-05-16
MARIANNA MAŁGORZATA OPACKA KAROLAK
Członek Organu Nadzoru
2008-01-02
2012-05-16
DANIELA KARNICKA
Członek Organu Nadzoru
2008-01-02
2012-05-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM,ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK PIOTR HORUBAŁA
PREZES ZARZĄDU
2007-09-18
2008-01-02
ARTUR PERSON
PREZES ZARZĄDU
2008-01-02
2011-09-26
2006-09-04
2008-01-02
"WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH - PRD KOSZALIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-01-02
2011-09-26
"WMB - PRD KOSZALIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-09-26
2011-10-11
WHB-PRD KOSZALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie