KRS 0000134261
NIP8522244449
REGON81186236600000
Nazwa"INVESTA MORĄG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINVESTA MORĄG
Data rejestracji 10 paź 2002 (22 lata temu) 10 paź 2002
Data usunięcia 25 kwi 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOCIANIA, 45, SZCZECIN, 71-696, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIEREAL GRUNDBESITZ AG
Wspólnik
2002-10-10
2012-01-12
920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.200,00 ZŁ
Wspólnik
2012-01-12
2012-04-25
920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.200,00 ZŁ
81178522300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
WITOLD MAURYCY JAKUBIEC
PREZES ZARZĄDU
2002-10-10
2003-03-31
ANTONI CWAJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-10
2003-03-31
SEBASTIAN MICHAŁ PIETRZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-03-31
2003-07-04
JOANNA STEFANIA KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-31
2007-10-18
MATTHIAS JOSEF SCHRAMMEK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-18
2011-02-09
MACIEJ STANISŁAW SKARZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-02-09
2012-01-12
CHRISTIAN FRIEDRICH HOPFER
PREZES ZARZĄDU
2012-01-12
2012-04-25
ELŻBIETA TURSKA SZARATA
PREZES ZARZĄDU
2003-07-04
2004-05-28
EDYTA KINGA SZCZYPKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-05-28
2007-06-25
2002-10-10
2003-10-03
MYŚLIBÓRZ WIELKI, 72-022, NOWE WARPNO, POLSKA
2003-10-03
2005-05-10
PLAC RODŁA, 8, SZCZECIN, 70-419, SZCZECIN, POLSKA
2005-05-10
2012-01-12
PLAC HOŁDU PRUSKIEGO, 9, SZCZECIN, 70-550, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie