KRS 0000099685
NIP8522188136
REGON81162583800000
NazwaINVESTA ŚWIDWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINVESTA ŚWIDWIN
Data rejestracji 28 mar 2002 (22 lata temu) 28 mar 2002
Data usunięcia 25 kwi 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOCIANIA, 45, SZCZECIN, 71-696, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 67000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIEINVESTA SZCZECIN SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-03-28
2002-09-02
1.340 (JEDEN TYSIĄC TRZYSTA CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 670.000 ZŁ (SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
810936482
REAL GRUNDBESITZ AG
Wspólnik
2002-09-02
2012-01-11
1340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 67.000,00 ZŁ
Wspólnik
2012-01-11
2012-04-25
1.340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 67.000,00 ZŁ
81178522300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
WITOLD MAURYCY JAKUBIEC
PREZES ZARZĄDU
2002-03-28
2003-03-18
ANTONI CWAJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-28
2003-03-18
SEBASTIAN MICHAŁ PIETRZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-03-18
2003-08-25
JOANNA STEFANIA KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-18
2007-10-03
TOMASZ ANDRZEJ GÓRNY
PREZES ZARZĄDU
2003-08-25
2004-04-19
ZDZISŁAWA SKOTARCZAK
PREZES ZARZĄDU
2004-04-19
2005-02-07
MIROSŁAW SYPEK
PREZES ZARZĄDU
2005-02-07
2007-03-21
MATTHIAS JOSEF SCHRAMMEK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-03
2011-01-28
MACIEJ STANISŁAW SKARZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-01-28
2012-01-11
CHRISTIAN FREDRICH HOPFER
PREZES ZARZĄDU
2012-01-11
2012-04-25
2002-03-28
2003-11-07
MYŚLIBÓRZ WIELKI, 72-022, NOWE WARPNO, POLSKA
2003-11-07
2005-04-25
PLAC RODŁA, 8, SZCZECIN, 70-419, SZCZECIN, POLSKA
2005-04-25
2012-01-11
PLAC HOŁDU PRUSKIEGO, 9, SZCZECIN, 70-550, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie