KRS 0000091987
NIP8522192600
REGON81166414600000
NazwaINVESTA LUBLINIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINVESTA LUBLINIEC
Data rejestracji 20 lut 2002 (23 lata temu) 20 lut 2002
Data usunięcia 25 kwi 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOCIANIA, 45, SZCZECIN, 71-696, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1090000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIEINVESTA SZCZECIN SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-02-20
2002-09-02
1580 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 790.000 ZŁ (SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
810936482
REAL GRUNDBESITZ AG
Wspólnik
2002-09-02
2012-01-20
2180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.090.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-01-20
2012-04-25
2.180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.090.000,00 ZŁ
81178522300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
WITOLD MAURYCY JAKUBIEC
PREZES ZARZĄDU
2002-02-20
2003-02-12
ANTONI CWAJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-20
2003-02-12
SEBASTIAN MICHAŁ PIETRZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-02-12
2003-10-10
JOANNA STEFANIA KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-12
2007-10-22
TOMASZ ANDRZEJ GÓRNY
PREZES ZARZĄDU
2003-10-10
2004-04-15
MIROSŁAW SYPEK
PREZES ZARZĄDU
2005-02-01
2007-06-01
MATTHIAS JOSEF SCHRAMMEK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-22
2011-01-27
MACIEJ STANISŁAW SKARZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-01-27
2012-01-20
CHRISTIAN FRIEDRICH HOPFER
PREZES ZARZĄDU
2012-01-20
2012-04-25
ZDZISŁAWA SKOTARCZAK
PREZES ZARZĄDU
2004-04-15
2005-02-01
2002-02-20
2003-10-10
MYŚLIBÓRZ WIELKI, 72-022, NOWE WARPNO, POLSKA
2003-10-10
2005-04-19
PLAC RODŁA, 8, SZCZECIN, 70-419, SZCZECIN, POLSKA
2005-04-19
2012-01-20
PLAC HOŁDU PRUSKIEGO, 9, SZCZECIN, 70-550, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie