KRS 0000105944
REGON81234928600000
NazwaINVESTA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINVESTA CENTRUM
Data rejestracji 09 kwi 2002 (22 lata temu) 09 kwi 2002
Data usunięcia 10 sie 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MYŚLIBÓRZ WIELKI, 72-022, NOWE WARPNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIEINVESTA SZCZECIN SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-04-09
2012-08-10
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH
810936482
MICHAEL PAUL
Likwidator
2010-12-01
2012-08-10
1973-08-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
VOLODYMYR KLISHCHOV
PREZES ZARZĄDU
2002-04-09
2002-12-03
WITOLD MAURYCY JAKUBIEC
PREZES ZARZĄDU
2002-12-03
2010-10-14
ANTONI CWAJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-03
2010-10-14
MICHAEL PAUL
PREZES ZARZĄDU
2010-10-14
2010-12-01
1973-08-22
2002-04-09
2010-12-01
INVESTA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-09
2002-12-03
PRZECŁAW, 72-005, PRZECŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie