KRS 0000121775
Nazwa"INVESTA RZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINVESTA RZESZÓW
Data rejestracji 09 lip 2002 (22 lata temu) 09 lip 2002
Data usunięcia 06 sie 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MYSLIBÓRZ WIELKI, 72-022, NOWE WARPNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE"INVESTA SZCZECIN" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-07-09
2012-08-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 PLN
810936482
MICHAEL PAUL
Likwidator
2010-10-19
2012-08-06
1973-08-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
WITOLD MAURYCY JAKUBIEC
PREZES ZARZĄDU
2002-07-09
2010-08-23
ANTONI CWAJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-09
2010-08-23
MICHAEL PAUL
PREZES ZARZĄDU
2010-08-23
2010-10-19
1973-08-22
2002-07-09
2010-10-19
"INVESTA RZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie