KRS 0000045970
NIP8522188202
REGON81162581500000
NazwaINVESTA MYŚLIBÓRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINVESTA MYŚLIBÓRZ
Data rejestracji 20 wrz 2001 (23 lata temu) 20 wrz 2001
Data usunięcia 25 kwi 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOCIANIA, 45, SZCZECIN, 71-696, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIEWspólnik
2012-01-16
2012-04-25
680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ
81178522300000
"INVESTA SZCZECIN" S.A.
Wspólnik
2001-09-20
2002-11-04
680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 340.000,00 PLN
810936482
REAL GRUNDBESITZ AG
Wspólnik
2002-11-04
2012-01-16
680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
WITOLD MAURYCY JAKUBIEC
PREZES ZARZĄDU
2001-09-20
2003-02-21
ANTONI CWAJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-20
2003-02-21
JOANNA STEFANIA KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-21
2007-10-09
SEBASTIAN MICHAŁ PIETRZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-02-21
2003-10-13
TOMASZ ANDRZEJ GÓRNY
PREZES ZARZĄDU
2003-10-13
2004-03-31
ZDZISŁAWA SKOTARCZAK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-31
2005-02-01
MIROSŁAW SYPEK
PREZES ZARZĄDU
2005-02-01
2007-03-20
MATTHIAS JOSEF SCHRAMMEK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-09
2011-02-18
MACIEJ STANISŁAW SKARZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-02-18
2012-01-16
CHRISTIAN FRIEDRICH HOPFER
PREZES ZARZĄDU
2012-01-16
2012-04-25
2001-09-20
2003-10-13
MYŚLIBÓRZ WIELKI, 72-022, NOWE WARPNO, POLSKA
2003-10-13
2005-05-10
PLAC RODŁA, 8, SZCZECIN, 70-419, SZCZECIN, POLSKA
2005-05-10
2012-01-16
PLAC HOŁDU PRUSKIEGO, 9, SZCZECIN, 70-550, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie