KRS 0000100425
NIP8522244610
REGON81178525200000
NazwaINVESTA LIDZBARK WARMIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINVESTA LIDZBARK WARMIŃSKI
Data rejestracji 18 mar 2002 (23 lata temu) 18 mar 2002
Data usunięcia 25 kwi 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOCIANIA, 45, SZCZECIN, 71-696, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIEINVESTA SZCZECIN SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-03-18
2002-07-18
480 (CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 240.000 ZŁ (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
810936482
REAL GRUNDBESITZ AG
Wspólnik
2002-07-18
2012-01-12
840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.400,00 ZŁ
Wspólnik
2012-01-12
2012-04-25
840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.400,00 ZŁ.
81178522300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
MATTHIAS JOSEF SCHRAMMEK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-08
2011-02-09
CHRISTIAN FRIEDRICH HOPFER
PREZES ZARZĄDU
2012-01-12
2012-04-25
WITOLD MAURYCY JAKUBIEC
PREZES ZARZĄDU
2002-03-18
2003-03-05
ANTONI CWAJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-18
2003-03-05
SEBASTIAN MICHAŁ PIETRZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-03-05
2003-08-05
JOANNA STEFANIA KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-05
2007-10-08
ELŻBIETA TURSKA SZARATA
PREZES ZARZĄDU
2003-08-05
2004-06-01
EDYTA KINGA SZCZYPKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-06-01
2007-06-25
MACIEJ STANISŁAW SKARZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-02-09
2012-01-12
2002-03-18
2003-10-31
MYŚLIBÓRZ WIELKI, 72-022, NOWE WARPNO, POLSKA
2003-10-31
2005-05-10
PLAC RODŁA, 8, SZCZECIN, 70-419, SZCZECIN, POLSKA
2005-05-10
2012-01-12
PLAC HOŁDU PRUSKIEGO, 9, SZCZECIN, 70-550, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie