KRS 0000103253
NIP8512425304
REGON81117147800000
NazwaODRA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaODRA HOLDING
Data rejestracji 04 kwi 2002 (22 lata temu) 04 kwi 2002
Data usunięcia 21 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres JANA SOŁTANA, 1, ŚWINOUJŚCIE, 72-602, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9700150,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 9700150,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji9700150
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAFRIEDHELM BOBERG
Likwidator
2009-08-18
2010-09-21
JAN ANTONI KUBIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2003-05-28
KAARE NORDBO
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2003-05-28
ANDRZEJ MARIAN SZCZODRY
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2003-05-28
IRENEUSZ ARKADIUSZ AMBROSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2003-05-28
TOMASZ WOJCIECH WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2003-05-28
KRISTIAN EIDESVIK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-28
2010-09-21
1945-09-19
TRYM JACOBSEN
Członek Organu Nadzoru
2003-05-28
2008-06-25
SOLVEIG BYRKJELAND
Członek Organu Nadzoru
2003-05-28
2008-06-25
RUNE ASTOR TARBERG
Członek Organu Nadzoru
2008-06-25
2010-09-21
EIVIND EIDESVIK
Członek Organu Nadzoru
2008-06-25
2010-09-21
1975-03-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO
FRIEDHELM BOBERG
PREZES ZARZĄU
2002-04-04
2009-08-18
2002-04-04
2009-08-18
ODRA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie