KRS 0000299016
NIP8513044047
REGON32046808900000
NazwaMONEYGAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMONEYGAMES
Data rejestracji 12 lut 2008 (17 lat temu) 12 lut 2008
Data usunięcia 14 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARII KONOPNICKIEJ, 9, SZCZECIN, 71-132, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHKAARE NORDBO
Beneficjent
KAARE NORDBO
reprezentant
LA CASA HOLDING AS
Wspólnik
2008-02-12
2021-05-14
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2008-02-12
2011-09-05
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ.
81185614700000
Wspólnik
2011-09-05
2021-05-14
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ
81119738300000
KAARE NORDBO
Likwidator
2020-03-09
2021-05-14
TORE ANDRE STEEN
Członek Organu Nadzoru
2008-02-12
2021-05-14
MARZENA WIOLETTA PIEKOS
Członek Organu Nadzoru
2008-02-12
2021-05-14
AGNIESZKA NORDBO
Członek Organu Nadzoru
2008-02-12
2017-02-15
GRAŻYNA IWANIUK
Członek Organu Nadzoru
2017-02-15
2021-05-14
KAARE NORDBO
Beneficjent
KAARE NORDBO JEST WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 50% UDZIAŁÓW WSPÓLNIKA SPÓŁKI MONEYGAMES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAARE NORDBO
PREZES ZARZĄDU
2008-02-12
2020-03-09
2008-02-12
2020-03-09
MONEYGAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-12
2019-06-18
SZAROTKI, 20/21, SZCZECIN, 71-604, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie