KRS 0000009058
NIP9860118987
REGON81235772000000
NazwaSEGEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSEGEL POLSKA
Data rejestracji 24 kwi 2001 (23 lata temu) 24 kwi 2001
Data usunięcia 18 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARII KONOPNICKIEJ, 9, SZCZECIN, 71-132, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9860118987
data rejestracji 30 lis 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWESEGEL AS
Wspólnik
2001-04-24
2010-01-12
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ
"NORDBO ENTERPRISES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-04-24
2002-04-03
249 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 100ZŁ. KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 24.900 ZŁOTYCH
811856147
Wspólnik
2007-03-08
2021-05-18
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ
81185614700000
MICHAŁ SZOSTKOWSKI
Wspólnik
2007-03-08
2008-11-19
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
KAARE NORDBO
Beneficjent
KAARE NORDBO
reprezentant
MICHAŁ SZOSTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-19
2010-01-12
TROND HAAVIK
Członek Organu Nadzoru
2007-03-08
2010-01-12
DARIUSZ ANDRZEJ MANCEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-03-08
2010-01-12
KAARE NORDBO
Członek Organu Nadzoru
2007-03-08
2008-11-19
GRAŻYNA MARIA IWANIUK
Prokurent
2011-04-18
2020-02-20
PROKURA SAMOISTNA
KAARE NORDBO
Likwidator
2020-02-20
2021-05-18
KAARE NORDBO
Beneficjent
KAARE NORDBO JEST WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW WSPÓLNIKA SPÓŁKI SEGEL POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST SAMODZIELNIE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
KAARE NORDBO
PREZES ZARZĄDU
2001-04-24
2005-02-04
TOM EIVIND LERBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-30
2005-02-04
MICHAŁ SZOSTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-02-04
2008-11-19
KAARE NORDBO
PREZES ZARZĄDU
2008-11-19
2020-02-20
2001-04-24
2002-04-03
"HANSA CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-03
2020-02-20
SEGEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-24
2002-04-03
PODGÓRNA, 2, WICKO, 72-519, WICKO, POLSKA
2002-04-03
2005-02-04
TARTACZNA, 9, SZCZECIN, 70-893, SZCZECIN, POLSKA
2005-02-04
2007-08-20
WIELKOPOLSKA, 30, SZCZECIN, 70-451, SZCZECIN, POLSKA
2007-08-20
2008-11-19
PANIEŃSKA, 46, SZCZECIN, 70-535, SZCZECIN, POLSKA
2008-11-19
2019-06-18
AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 17, SZCZECIN, 70-412, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie