KRS 0000054271
NIP8520001292
REGON81000881300000
NazwaEMBRA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEMBRA SZCZECIN
Data rejestracji 19 paź 2001 (23 lata temu) 19 paź 2001
Data usunięcia 28 maj 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZAROTKI, 20/21, SZCZECIN, 71-604, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3494500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2625Z PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH POZOSTAŁYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #1422Z KOPALNICTWO GLINY I KAOLINU #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMAEMBRA LETTKLINKER AS Z SIEDZIBĄ W OSLO, NORWEGIA
Wspólnik
2001-10-19
2007-08-27
6.989 (SZEŚĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.494.500 ZŁ (TRZY MILINY CZTERYSTA DZIEWIEĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
NORDBO ENTERPRISES AS
Wspólnik
2007-08-27
2009-05-28
6.989 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.494.500 ZŁ .
GRAŻYNA MARIA IWANIUK
Likwidator
2001-11-23
2006-02-21
KAARE NORDBO
Likwidator
2006-02-21
2009-05-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR, TO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ NIEGO SAMEGO. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, TO DLA SKUTECZNEJ REPREZENTACJI WYMAGANYE JEST OŚWIADCZENIE WOLI DYREKTORA ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
KAARE NORDBO
DYREKTOR ZARZĄDU
2001-10-19
2001-11-23
2001-10-19
2001-11-23
EMBRA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-19
2007-09-25
TARTACZNA, 9, SZCZECIN, 70-893, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie