KRS 0000057978
NIP5971000123
REGON21022038300000
Nazwa"SCANFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSCANFARM
Data rejestracji 29 paź 2001 (23 lata temu) 29 paź 2001
Data usunięcia 21 mar 2019 21 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 59, GOLENICE, 74-312, GOLENICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKARL AXEL BERGENGREN
Wspólnik
2001-10-29
2005-06-08
147 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 147.000,-ZŁ
MARIA BOŻENA WICHROWSKA
Wspólnik
2001-10-29
2006-05-18
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,-ZŁ
AGNIESZKA BARBARA KOCH ANDERSEN
Wspólnik
2001-10-29
2006-05-18
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,-ZŁ
WIESŁAW JÓZEF GÓRNIAK
Wspólnik
2001-10-29
2006-05-18
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,-ZŁ
RICKARD ANDERS BERGENGREN
Wspólnik
2005-06-08
2019-03-21
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WIESŁAW JÓZEF GÓRNIAK
Likwidator
2017-08-28
2019-03-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI MA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
KARL AXEL BERGENGREN
PREZES ZARZĄDU
2001-10-29
2005-06-08
WIESŁAW JÓZEF GÓRNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-29
2006-07-21
JAN ANTONI KUBIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-29
2005-02-15
RICKARD ANDERS BERGENGREN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-15
2013-10-15
RICKARD ANDERS BERGENGREN
PREZES ZARZĄDU
2013-10-15
2017-08-28
HANS GORAN BERGENGREN
PREZES ZARZĄDU
2005-02-15
2013-10-15
AGNIESZKA BARBARA KOCH ANDERSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-15
2006-07-21
HANS GORAN BERGENGREN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-15
2017-08-28
2001-10-29
2017-08-28
"SCANFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie